1995.09-1998.07 | 广东药学院药学系药学专业大专学习 |
1998.07-1998.11 | 佛山市社保局顺德分局办事员 |
1998.11-2002.01 | 顺德市社保局办事员 |
2002.01-2004.09 | 顺德区(市)社保局乐从办事处副主任 |
2004.09-2007.02 | 顺德区社保局乐从办事处主任;(其中:2002年9月-2006年1月华南理工大学网络教育学院工商管理专业在职本科学习) |
2007.02-2009.05 | 佛山市社会保险基金管理局顺德分局养老保险科科长 |
2009.05-2009.10 | 佛山市社会保险基金管理局顺德分局办公室主任 |
2009.10-2010.03 | 顺德区人力资源和社会保障局社会保险科副科长 |
2010.03-2011.10 | 顺德区人力资源和社会保障局社会保险科科长 |
2011.10-2013.04 | 顺德区人力资源和社会保障局政策法规科科长 |
2013.04-2014.03 | 顺德区人力资源和社会保障局人才工作科科长,兼区人才工作局副局长 |
2014.03-2014.09 | 顺德区人力资源和社会保障局副局长、党委委员 |
2014.09-2015.05 | 顺德区民政和人力资源社会保障局副局长、党组成员 |
2015.05-2015.06 | 顺德区纪委派驻龙江镇纪检组组长,龙江镇党委委员、纪委书记 |
2015.06-2016.10 | 顺德区纪委派驻龙江镇纪检组组长,龙江镇党委委员、纪委书记,兼镇监察审计办公室主任 |
2016.10-现在 | 区纪委副书记,区纪委派驻龙江镇纪检组组长,龙江镇党委委员、纪委书记,兼镇监察审计办公室主任 |
何志成
副书记
何志成:
何志成,男,汉族,籍贯顺德大良,1976年10月出生于顺德大良,1998年7月参加工作,2003年4月加入中国共产党,广东药学院药学专业大专,华南理工大学网络教育学院工商管理专业在职本科,现任顺德区纪委副书记。
工作简历:
分工:
协助书记工作,主管办公室(干部室)、信访室、案件监督管理室(纪检监察干部监督室)、第三纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、派驻“两德”经济合作区纪检组、派驻大良街道纪检组、派驻容桂街道纪检组、派驻勒流街道纪检组、派驻北滘镇纪检组、派驻杏坛镇纪检组、派驻区人民法院纪检组、派驻区人民检察院纪检组、区直属机关纪工委、派驻区经济和科技促进局纪检组、派驻区教育局纪检组、派驻区公安局纪检组、派驻区环境运输和城市管理局纪检组、派驻区农业局纪检组、派驻区市场监督管理局纪检组、派驻区安全生产监督管理局纪检组。